序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中航建****(北京)科技有限公司 | 100% | 6000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭健辉
|
|
2 |
张平春
|
|
3 |
马培贤
|
|
4 |
李智坚
|
|
5 |
陈宏
|
|
6 |
彭栋
|
|
7 |
吴剑
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中航长沙设计研究院有限公司株洲分公司
|
李麟凯 | 2020-11-17 |
2 |
中航长沙设计研究院有限公司广州分公司
|
王志强 | 2017-01-11 |
3 |
中航长沙设计研究院有限公司成都分公司
|
王志强 | 2016-01-08 |
4 |
中航长沙设计研究院有限公司贵阳分公司
|
康习军 | 2015-11-20 |
5 |
中航长沙设计研究院有限公司莆田分公司
|
王劲松 | 2014-06-30 |
6 |
中航长沙设计研究院有限公司上海分公司
|
刘惊虎 | 2011-10-10 |
7 |
中航长沙设计研究院有限公司西安分公司
|
张斌 | 2007-08-27 |
8 |
中航规划建设长沙设计研究院有限公司杭州分公司
|
盛正青 | 2004-01-07 |
9 |
中航长沙设计研究院有限公司厦门分公司
|
王志强 | 2001-11-22 |
10 |
中航长沙设计院有限公司贵阳分公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-06 | 法定代表人变更 |
李磊
|
彭健辉
|
2 | 2022-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭健辉张平春李智坚李磊 [退出]马培贤
|
张平春马培贤李智坚彭健辉
|
3 | 2021-04-01 | 章程备案 |
无
|
2021-03-08通过新章程
|
4 | 2021-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭健辉贺宏斌 [退出]米敬明 [退出]张平春李磊
|
张平春李磊彭健辉李智坚 [新增]马培贤 [新增]
|
5 | 2021-04-01 | 经营范围变更 |
在本公司有效许可证核定的等级范围内承担工程总承包、工程设计、工程勘察、工程咨询和工程造价咨询及城市规划设计、计算机信息系统集成业务;提供工程、技术咨询服务。科研机械、电子产品的研制、开****、生产、销售;计算机软硬件的开****、销售;电视监控、防盗报警工程设计、施工;机电设备、工程设备、建筑材料的制造、开****、销售;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
在本公司有效许可证核定的等级范围内承担工程总承包、工程设计、工程勘察、工程监理、工程咨询和工程造价咨询、建设项目环境影响评价、固定资产投资项目节能咨询及城市规划设计、计算机信息系统集成业务、合同能源管理业务;提供建筑信息模型工程投资、设计、造价、施工、管理咨询;建筑信息模型技术技能推广、服务、培训及技术建设咨询;工程信息化建设咨询及技术开****、技术服务;绿色建筑设计;提供招标代理服务和全过程咨询服务;提供工程、技术咨询服务。科研机械、电子产品的研制、开****、生产、销售;计算机软硬件的开****、销售;电视监控、防盗报警工程设计、施工;机电设备、工程设备、建筑材料的制造、开****、销售;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2021-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
顾玫 [退出]白冰 [退出]陈宏
|
陈宏彭栋 [新增]吴剑 [新增]
|
7 | 2019-12-23 | 联络员备案 |
张艳 *** 备案手机:***
|
张艳 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高东升 [退出]顾玫陈宏
|
白冰 [新增]顾玫陈宏
|
9 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙少辉 [退出]张平春米敬明彭健辉李磊
|
李磊米敬明彭健辉张平春贺宏斌 [新增]
|
10 | 2017-06-30 | 章程备案 |
无
|
2017-04-25通过新章程
|