序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙晓岳 | 36% | 2882.88万人民币 |
2 | 申学政 | 16% | 1281.28万人民币 |
3 | 张霞玲 | 16% | 1281.28万人民币 |
4 | 戴峙 | 16% | 1281.28万人民币 |
5 | 于海滨 | 16% | 1281.28万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙晓岳
|
|
2 |
于海滨
|
|
3 |
张霞玲
|
|
4 |
王英武
|
|
5 |
申学政
|
|
6 |
倪鹏
|
|
7 |
戴峙
|
|
8 |
熊德雨
|
|
9 |
陈玉光
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中浩建设股份有限公司长沙经济技术开****区分公司
|
赵帅 | 2022-04-22 |
2 |
中浩建设股份有限公司浏阳分公司
|
徐静 | 2020-10-29 |
3 |
中浩建设股份有限公司平江县分公司
|
钟希金 | 2020-10-09 |
4 |
中浩建设股份有限公司株洲分公司
|
刘华伟 | 2019-09-30 |
5 |
中浩建设股份有限公司汨罗分公司
|
赵帅 | 2019-09-30 |
6 |
中浩建设股份有限公司岳阳分公司
|
赵帅 | 2019-03-04 |
7 |
中浩建设股份有限公司岳阳县分公司
|
钟希金 | 2019-01-14 |
8 |
中浩建设股份有限公司新郑分公司
|
姜健 | 2019-01-07 |
9 |
中浩建设股份有限公司长沙分公司
|
徐静 | 2017-09-19 |
10 |
中浩建设股份有限公司望城分公司
|
赵帅 | 2017-09-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
卢爱东 *** 备案手机:***
|
游媛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-03-19 | 地址变更 |
长沙市天心区白沙中路88号(天机大厦
|
长沙市天心区友谊路运成大厦23楼2301号房
|
3 | 2019-03-19 | 经营范围变更 |
在本企业资质证书核定的范围内承揽房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、混凝土预制构件、机电安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程;房地产投资;建筑材料(不含硅酮胶)的销售及建筑设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
在本企业资质证书核定的范围内承揽房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、混凝土预制构件、机电安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程;房地产投资;建筑材料(不含硅酮胶)的销售及建筑设备的租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-03-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-01章程修正案,修改住所和经营范围
|
5 | 2019-03-18 | 联络员备案 |
陈姣 *** 备案手机:***
|
卢爱东 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2016-05-23 | 经营范围变更 |
在本企业资质证书核定的范围内承揽房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、混凝土预制构件、机电安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程;房地产投资;建筑材料(不含硅酮胶)的销售及建筑设备的租赁。
|
在本企业资质证书核定的范围内承揽房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、混凝土预制构件、机电安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程;房地产投资;建筑材料(不含硅酮胶)的销售及建筑设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2016-05-20 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
中浩建设股份有限公司湘北分公司;
|
9 | 2016-05-20 | 经理备案 |
|
|