序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-16 | 负责人变更 |
蔡淼 [退出]
|
何学山 [新增]
|
2 | 2018-06-20 | 负责人变更 |
潘琳 [退出]
|
蔡淼 [新增]
|
3 | 2018-06-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心32层03室
|
湖南省长沙市芙蓉区定王台街道五一大道766号中天广场11041、11042、11043号
|
4 | 2017-07-10 | 联络员备案 |
郑皇博 备案手机:*****
|
郑皇博 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2014-07-14 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局芙蓉分局
|