序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李顺 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李顺
|
|
2 |
李红雁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 股东变更 |
李顺
|
李顺
|
2 | 2021-01-12 | 注册资本变更 |
2000万人民币
|
1000.000000万人民币( - 50% )
|
3 | 2021-01-12 | 章程备案 |
无
|
2021-01-08新章程
|
4 | 2020-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
左传 [退出]
|
李红雁 [新增]
|
5 | 2020-08-10 | 股东变更 |
李顺 ,左传 [退出]
|
李顺
|
6 | 2020-08-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-08-10 | 章程备案 |
无
|
2020-08-01章程
|
8 | 2019-04-16 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2019-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李东 [退出]
|
李顺 [新增]
|
10 | 2019-04-16 | 法定代表人变更 |
李东
|
李顺
|