序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林清洪 | 17.10425% | 1000万人民币 |
2 | 符玉旭 | ||
3 | 黄奕 | ||
4 | 王国仪 | ||
5 | 付本安 | ||
6 | 福建省泰天建设开****有限公司 | ||
7 | 林文霖 | ||
8 | 潘凌颖 | ||
9 | 王华 | ||
10 | 南华和平医院管理(湖南)有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨云
|
|
2 |
黄少和
|
|
3 |
游昌乔
|
|
4 |
陈勇
|
|
5 |
林清洪
|
|
6 |
谭坤荣
|
|
7 |
陈一
|
|
8 |
林鹏彬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
城光(湖南)节能环保服务有限公司郴州分公司
|
王国仪 | 2012-05-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨云游昌乔黄少和林清洪张红明 [退出]
|
黄少和林清洪游昌乔陈勇 [新增]杨云
|
2 | 2022-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林鹏彬陈勇 [退出]谭坤荣
|
林鹏彬谭坤荣陈一 [新增]
|
3 | 2022-04-08 | 法定代表人变更 |
黄少和
|
杨云
|
4 | 2022-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
游昌乔林清洪张红明黄少和郭建武 [退出]
|
杨云 [新增]游昌乔黄少和林清洪张红明
|
5 | 2021-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈一 [退出]游昌乔朱柏文 [退出]林清洪黄少和
|
黄少和郭建武 [新增]游昌乔林清洪张红明 [新增]
|
6 | 2021-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林鹏彬寻天凤 [退出]陈勇
|
林鹏彬谭坤荣 [新增]陈勇
|
7 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈一林清洪黄少和向双林 [退出]朱柏文
|
朱柏文陈一黄少和林清洪游昌乔 [新增]
|
8 | 2020-07-15 | 法定代表人变更 |
向双林
|
黄少和
|
9 | 2020-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱柏文陈一黄少和林清洪向双林
|
陈一朱柏文林清洪黄少和向双林
|
10 | 2020-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄少和
|
黄少和
|