序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈兴品 | 70% | 210.0万人民币 |
2 | 杨青 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈兴品
|
|
2 |
杨青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 股东变更 |
陈兴品 ,杨青
|
陈兴品 ,杨青
|
2 | 2022-06-20 | 注册资本变更 |
2000万人民币
|
300.000000万人民币( - 85% )
|
3 | 2021-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许敏 [退出]
|
杨青 [新增]
|
4 | 2021-11-04 | 章程备案 |
无
|
2021-10-29新章程
|
5 | 2021-10-28 | 股东变更 |
陈兴品 ,广东十方酒店管理有限公司 [退出]
|
陈兴品 ,杨青 [新增]
|
6 | 2021-10-28 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-11-13 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
2000.000000万人民币( + 900% )
|
8 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海江 [退出]
|
陈兴品 [新增]
|
9 | 2020-11-13 | 股东变更 |
广东十方酒店管理有限公司 ,李海江 [退出]
|
陈兴品 , [新增]广东十方酒店管理有限公司
|
10 | 2020-11-13 | 法定代表人变更 |
李海江
|
陈兴品
|