序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-27 | 负责人变更 |
涂君 [退出]
|
刘成钦 [新增]
|
2 | 2020-04-20 | 负责人变更 |
周小敏 [退出]
|
涂君 [新增]
|
3 | 2019-05-22 | 经营范围变更 |
在隶属企业经营范围内开展下列经营活动:测绘服务;计算机科学技术研究服务;科技信息咨询服务;信息系统集成服务;通讯技术研****;办公设备批****;五金产品、环保设备、电气机械设备、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、光纤设备、通信设备、电工器材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
在隶属企业经营范围内开展下列经营活动:测绘服务;计算机科学技术研究服务;科技信息咨询服务;信息系统集成服务;环保新型复合材料生产、研****;通讯技术研****;办公设备批****;五金产品、环保设备、电气机械设备、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、光纤设备、通信设备销售;电工器材零售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-04-18 | 财务负责人 |
关玲 ***
|
徐辉 ***
|
5 | 2017-04-13 | 联络员备案 |
关玲 备案手机:*****
|
徐辉 备案手机:*****
|