序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘运学 | 56% | 112.0万人民币 |
2 | 厦门集美区湘屏网络科技合伙企业(有限合伙) | 20% | 40.0万人民币 |
3 | 杨红意 | 19.5% | 39.0万人民币 |
4 | 王丽蓉 | 4.5% | 9.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨坪
|
|
2 |
杨红意
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-22 | 联络员备案 |
刘运学 *** 备案手机:***
|
刘运学 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-05-07 | 联络员备案 |
陈昭君 *** 备案手机:***
|
刘运学 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘运学 [退出]
|
杨坪 [新增]
|
4 | 2017-05-24 | 董事备案 |
刘运学 [退出]
|
杨坪 [新增]
|
5 | 2017-05-24 | 经理备案 |
刘运学 [退出]
|
杨坪 [新增]
|
6 | 2017-05-24 | 法定代表人变更 |
刘运学
|
杨坪
|
7 | 2017-03-24 | 联络员备案 |
陈昭君 备案手机:*****
|
陈昭君 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2017-03-06 | 联络员备案 |
王丽蓉 备案手机:*****
|
陈昭君 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2017-02-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-02-21修改章程第六条
|
10 | 2017-02-24 | 联络员备案 |
杨红意 备案手机:*****
|
王丽蓉 备案手机:*****
|