序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖凤君 | 90% | 450万人民币 |
2 | 肖泽丽 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖凤君
|
|
2 |
肖泽丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-08 | 法定代表人变更 |
肖和军
|
肖凤君
|
2 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖和军 [退出]
|
肖凤君 [新增]
|
3 | 2021-01-08 | 章程备案 |
无
|
2021-01-07提交新章程。
|
4 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖凤君 [退出]
|
肖泽丽 [新增]
|
5 | 2021-01-08 | 联络员备案 |
肖和军 *** 备案手机:***
|
肖凤君 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-01-08 | 股东变更 |
林俊鸿 , [退出]肖凤君 ,肖和军 [退出]
|
肖凤君 ,肖泽丽 [新增]
|
7 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林俊鸿 [退出]
|
肖凤君 [新增]
|
8 | 2020-12-24 | 联络员备案 |
肖和军 *** 备案手机:***
|
肖和军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-11-23 | 联络员备案 |
肖和军 *** 备案手机:***
|
肖和军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2020-11-18 | 联络员备案 |
肖和军 *** 备案手机:***
|
肖和军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|