序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中天蓝瑞环保科技集团有限公司 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 深圳荣信达海投资企业(有限合伙) | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李盼
|
|
2 |
罗军
|
|
3 |
李海斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南中天蓝瑞环保科技****展有限公司新疆阿克苏市分公司
|
张刚 | 2019-05-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 联络员备案 |
钟世彬 *** 备案手机:***
|
钟世彬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-08-19 | 联络员备案 |
钟世彬 *** 备案手机:***
|
白娥 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-12-04 | 董事备案 |
罗浩楠 [退出]
|
李盼 [新增]
|
4 | 2017-12-04 | 法定代表人变更 |
罗浩楠
|
李盼
|
5 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗浩楠 [退出]
|
李盼 [新增]
|
6 | 2017-03-03 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
四川中天蓝瑞环保科技有限公司;深圳荣信达海投资企业(有限合伙);
|
中天蓝瑞环保科技集团有限公司; [名称变更]深圳荣信达海投资企业(有限合伙);
|
7 | 2015-05-25 | 法定代表人变更 |
焦楠
|
罗浩楠
|
8 | 2015-05-25 | 投资人(股权)变更 |
四川中天蓝瑞环保科技有限公司深圳荣信达海投资企业(有限合伙)
|
深圳荣信达海投资企业(有限合伙)四川中天蓝瑞环保科技有限公司
|