序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京天瑞派明文化传媒股份有限公司 | 30% | 300万人民币 |
2 | 庄斯虹 | 30% | 300万人民币 |
3 | 袁浩 | 30% | 300万人民币 |
4 | 蒋新杰 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄斯虹
|
|
2 |
蒋新杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-21 | 联络员备案 |
唐菁菁 *** 备案手机:***
|
唐菁菁 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-12-23 | 联络员备案 |
唐菁菁 *** 备案手机:***
|
唐菁菁 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-07-15 | 股东变更 |
北京天瑞派明文化传媒股份有限公司 ,蒋新杰 ,刘艳 , [退出]许佳 , [退出]庄斯虹
|
北京天瑞派明文化传媒股份有限公司 ,蒋新杰 ,袁浩 , [新增]庄斯虹
|
4 | 2019-07-15 | 财务负责人 |
庄斯虹 ***
|
唐菁菁 ***
|
5 | 2019-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许佳 [退出]刘艳 [退出]庄斯虹
|
庄斯虹
|
6 | 2017-04-11 | 联络员备案 |
蒋新杰 备案手机:*****
|
唐菁菁 备案手机:*****
|