序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘霆 | 59.45% | 297.25万人民币 |
2 | 周满平 | 20.86% | 104.3万人民币 |
3 | 长沙天酬勤机电设备有限公司 | 7.14% | 35.7万人民币 |
4 | 罗小梁 | 4.6% | 23.0万人民币 |
5 | 蒋立军 | 4.17% | 20.85万人民币 |
6 | 周斌 | 2.78% | 13.9万人民币 |
7 | 长沙泽亮标识有限公司 | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘霆
|
|
2 |
周斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南天酬勤广告有限公司邵阳分公司
|
肖海东 | 2021-04-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 章程备案 |
无
|
2022-06-23新章程
|
2 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘霆
|
刘霆
|
3 | 2022-06-24 | 股东变更 |
长沙天酬勤机电设备有限公司 ,蒋立军 ,刘霆 ,罗小梁 ,彭西南 , [退出]周斌 ,周满平
|
长沙天酬勤机电设备有限公司 ,长沙泽亮标识有限公司 , [新增]蒋立军 ,刘霆 ,罗小梁 ,周斌 ,周满平
|
4 | 2021-04-19 | 联络员备案 |
向刘芬 *** 备案手机:***
|
龙伟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
伍夜 *** 备案手机:***
|
向刘芬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
向刘芬 *** 备案手机:***
|
向刘芬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-08-15 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
500.000000万人民币( + 150% )
|
8 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑惠明 [退出]
|
周斌 [新增]
|
9 | 2019-08-15 | 章程备案 |
无
|
2019-08-14新章程
|
10 | 2019-08-15 | 股东变更 |
长沙天酬勤机电设备有限公司 ,彭西南 ,汪珵宇 , [退出]肖俊 , [退出]郑惠明 [退出]
|
长沙天酬勤机电设备有限公司 ,蒋立军 , [新增]刘霆 , [新增]罗小梁 , [新增]彭西南 ,周斌 , [新增]周满平 [新增]
|