序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-15 | 联络员备案 |
胡彬 *** 备案手机:***
|
郑萍 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
潘晨榕 备案手机:*****
|
胡彬 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2015-08-19 | 法定代表人变更 |
魏方舟
|
高世琳
|
4 | 2014-07-04 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局天心分局
|