序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 负责人变更 |
关明 [退出]
|
徐荣 [新增]
|
2 | 2019-06-06 | 联络员备案 |
杨鸿健 *** 备案手机:***
|
钟静 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-03-14 | 联络员备案 |
陈欣玲 *** 备案手机:***
|
杨鸿健 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-03-14 | 联络员备案 |
杨鸿健 *** 备案手机:***
|
杨鸿健 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-07-13 | 经营场所变更 |
湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道火炬城M7组团101-202房
|
湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道火炬城R-17组团6、7号门面
|
6 | 2017-03-03 | 负责人变更 |
刘爱华 [退出]
|
关明 [新增]
|
7 | 2016-02-26 | 隶属企业名称变更 |
上海中优医药高科技有限公司
|
上海中优医药高科技股份有限公司
|
8 | 2016-02-26 | 名称变更 |
上海中优医药高科技有限公司长沙分公司
|
上海中优医药高科技股份有限公司长沙分公司
|
9 | 2016-02-26 | 财务负责人 |
|
陈欣玲
|
10 | 2016-02-26 | 负责人变更 |
刘爱华
|
刘爱华
|