序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨海虹 | 60% | 120万人民币 |
2 | 刘仕良 | 40% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨海虹
|
|
2 |
杨飞舟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 联络员备案 |
范造明 *** 备案手机:***
|
杨海虹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨海虹 [退出]
|
杨飞舟 [新增]
|
3 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨飞舟 [退出]
|
杨海虹 [新增]
|
4 | 2021-12-15 | 法定代表人变更 |
杨飞舟
|
杨海虹
|
5 | 2021-07-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-01修改章程第二条
|
6 | 2021-07-07 | 地址变更 |
益阳高新区云雾山路创业园综合楼3楼308
|
长沙高新开****区文轩路27号麓谷钰园C1栋303房
|
7 | 2021-01-19 | 地址变更 |
长沙高新开****区文轩路27号麓谷钰园C1栋303房
|
益阳高新区云雾山路创业园综合楼3楼308
|
8 | 2021-01-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-13变更公司住所。
|
9 | 2020-09-23 | 章程备案 |
无
|
2020-09-23新章程
|
10 | 2020-09-23 | 地址变更 |
益阳高新区创业园综合楼3楼308
|
长沙高新开****区文轩路27号麓谷钰园C1栋303房
|