序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张海岸 | 51% | 255万人民币 |
2 | 熊灿斌 | 36.1% | 180.5万人民币 |
3 | 刘丽 | 12.9% | 64.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张海岸
|
|
2 |
刘丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-23 | 清算组备案 |
成员:刘丽;负责人:熊灿斌;成员:熊灿斌;
|
负责人:熊灿斌;成员:刘丽;成员:熊灿斌;
|
2 | 2019-05-31 | 经营期限 |
2006年8月2日 至 2026年8月1日
|
2006年8月2日 至 2056年8月1日
|
3 | 2019-04-18 | 清算组备案 |
无
|
负责人:熊灿斌;成员:熊灿斌;成员:刘丽;
|
4 | 2018-09-07 | 地址变更 |
长沙市开福区秀峰街道兴联路339号友谊咨询大厦2202号房
|
长沙市开福区秀峰街道兴联路339号友谊咨询大厦2102号房
|
5 | 2016-05-05 | 住所变更 |
长沙市开福区芙蓉中路一段479号建鸿达现代城1802房
|
长沙市开福区秀峰街道兴联路339号友谊咨询大厦2202号房
|
6 | 2015-12-31 | 股东变更 |
陈静 , [退出]陈姣蓉 , [退出]高建平 , [退出]何江卫 , [退出]黄明德 , [退出]黄舒 , [退出]李佳 , [退出]李伟 , [退出]李小平 , [退出]李玉蓉 , [退出]李志军 , [退出]梁水平 , [退出]凌成英 , [退出]刘文忠 , [退出]梅奎香 , [退出]欧道瑞 , [退出]欧阳丹 , [退出]彭坚 , [退出]唐超英 , [退出]谢曼玄 , [退出]谢平芳 , [退出]熊灿斌 ,熊凯旋 , [退出]徐旭辉 , [退出]杨琼莉 , [退出]于忠义 , [退出]袁红 , [退出]岳建军 , [退出]张海岸 ,张妙 , [退出]张明辉 , [退出]张宜 , [退出]郑冬月 , [退出]周劲松 , [退出]周水明 , [退出]鄢再喜 [退出]
|
刘丽 , [新增]熊灿斌 ,张海岸
|
7 | 2015-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
岳建军 [退出]刘丽 [退出]周水明 [退出]张海岸欧道瑞 [退出]
|
张海岸
|
8 | 2015-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何江卫 [退出]
|
刘丽 [新增]
|
9 | 2015-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
岳建军 [退出]
|
张海岸 [新增]
|
10 | 2015-12-31 | 董事备案 |
岳建军 [退出]刘丽 [退出]周水明 [退出]张海岸欧道瑞 [退出]
|
张海岸
|