序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋荣军 | 61% | 122.0万人民币 |
2 | 吴蓉 | 39% | 78.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴蓉
|
|
2 |
蒋荣军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-09 | 股东变更 |
蒋荣军 ,蒋志星 , [退出]吴蓉
|
蒋荣军 ,吴蓉
|
2 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋志星 [退出]
|
蒋荣军 [新增]
|
3 | 2020-11-09 | 联络员备案 |
蒋志星 *** 备案手机:***
|
吴蓉 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-11-09 | 章程备案 |
无
|
2020-11-03新章程
|
5 | 2020-03-24 | 股东变更 |
蒋荣军 ,蒋志星 ,唐丽 , [退出]吴蓉
|
蒋荣军 ,蒋志星 ,吴蓉
|
6 | 2020-03-24 | 章程备案 |
无
|
2020-03-19新章程
|