序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何仰武 | 98% | 4900.0万人民币 |
2 | 周健 | 2% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何仰武
|
|
2 |
周健
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李连姣 [退出]
|
何仰武 [新增]
|
2 | 2022-06-21 | 章程备案 |
无
|
2022-06-18新章程
|
3 | 2022-06-21 | 股东变更 |
李连姣 , [退出]周林华 [退出]
|
何仰武 , [新增]周健 [新增]
|
4 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周荣海 [退出]
|
周健 [新增]
|
5 | 2022-06-21 | 法定代表人变更 |
李连姣
|
何仰武
|
6 | 2022-05-18 | 联络员备案 |
周荣海 *** 备案手机:***
|
陈美芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
周荣海 *** 备案手机:***
|
周荣海 *** 备案手机:*** (网上办理)
|