序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京中电兴****科技有限公司 | 70% | 1400.0万人民币 |
2 | 刘兵良 | 11% | 220.0万人民币 |
3 | 刘骥 | 177.0万人民币 | |
4 | 吴丽萍 | 9% | 180.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘骥
|
|
2 |
吴小岭
|
|
3 |
周超
|
|
4 |
孟涛
|
|
5 |
瞿洪桂
|
|
6 |
郭晨
|
|
7 |
刘兵良
|
|
8 |
张廷勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张路 [退出]郭晨孟涛周超瞿洪桂刘兵良刘骥
|
刘骥郭晨瞿洪桂孟涛刘兵良吴小岭 [新增]周超
|
2 | 2021-05-07 | 地址变更 |
长沙高新开****区麓谷大道662号软件中心大楼专业楼、孵化楼前栋3楼307房
|
长沙高新开****区尖山路18号中电软件园二期第C11幢201号房
|
3 | 2021-05-07 | 章程备案 |
无
|
2021-04-16新章程
|
4 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高剑云 [退出]
|
张廷勇 [新增]
|
5 | 2020-03-12 | 联络员备案 |
刘骥 *** 备案手机:***
|
刘骥 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-12-06 | 股东变更 |
刘兵良 ,刘骥 ,吴丽萍
|
北京中电兴****科技有限公司 , [新增]刘兵良 ,刘骥 ,吴丽萍
|
7 | 2019-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘兵良 [退出]
|
高剑云 [新增]
|
8 | 2019-12-06 | 章程备案 |
无
|
2019-11-19
|
9 | 2019-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘骥 [退出]
|
刘兵良 [新增]
|
10 | 2019-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘骥
|
刘兵良 [新增]瞿洪桂 [新增]孟涛 [新增]刘骥周超 [新增]张路 [新增]郭晨 [新增]
|