序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海南港澳国际信托投资有限公司 | ||
2 | 香港晶裕****展有限公司 | ||
3 | 中国平安保险股份有限公司 | ||
4 | 海国投工业开****股份有限公司 | ||
5 | 澳门雄昌****展有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨云
|
|
2 |
赵亚青
|
|
3 |
醋卫华
|
|
4 |
曹海毅
|
|
5 |
陈元
|
|
6 |
游昌乔
|
|
7 |
赵平
|
|
8 |
邱健
|
|
9 |
颜峰
|
|
10 |
申晨
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京赛迪传媒投资股份有限公司科技分公司
|
石磊 | 2004-03-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王怡雅 [退出]邱健申晨
|
颜峰 [新增]邱健申晨
|
2 | 2022-01-10 | 法定代表人变更 |
刘天学
|
杨云
|
3 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡荣尚 [退出]徐仁和 [退出]林晓辉 [退出]醋卫华施哲 [退出]王建 [退出]刘天学 [退出]
|
游昌乔 [新增]杨云 [新增]陈元 [新增]曹海毅 [新增]赵平 [新增]赵亚青 [新增]醋卫华
|
4 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈元 [退出]申晨王怡雅
|
王怡雅申晨邱健 [新增]
|
5 | 2021-05-07 | 地址变更 |
长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼
|
长沙市高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋3楼
|
6 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐仁和胡荣尚刘天学向双林 [退出]施哲醋卫华林晓辉
|
王建 [新增]醋卫华刘天学施哲徐仁和林晓辉胡荣尚
|
7 | 2021-05-07 | 章程备案 |
无
|
2021-04-29公司新章程。
|
8 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向双林 [退出]
|
游昌乔 [新增]
|
9 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈元吴力军 [退出]申晨
|
王怡雅 [新增]陈元申晨
|
10 | 2020-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡荣尚醋卫华施哲金文泉 [退出]徐仁和林晓辉向双林
|
向双林徐仁和刘天学 [新增]胡荣尚施哲林晓辉醋卫华
|