序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵正辉 | 90% | 2700.9万人民币 |
2 | 邵惠辉 | 10% | 300.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵正辉
|
|
2 |
邵惠辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
邵正辉 *** 备案手机:***
|
邵正辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-01-21 | 章程备案 |
无
|
2020-01-21
|
3 | 2020-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖海堰 [退出]
|
邵正辉 [新增]
|
4 | 2020-01-21 | 股东变更 |
邵惠辉 ,肖海堰 [退出]
|
邵惠辉 ,邵正辉 [新增]
|
5 | 2020-01-21 | 法定代表人变更 |
肖海堰
|
邵正辉
|
6 | 2019-11-25 | 法定代表人变更 |
邵正辉
|
肖海堰
|
7 | 2019-11-25 | 章程备案 |
无
|
2019-11-25
|
8 | 2019-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵正辉 [退出]
|
肖海堰 [新增]
|
9 | 2019-11-25 | 股东变更 |
邵惠辉 ,邵正辉 [退出]
|
邵惠辉 ,肖海堰 [新增]
|
10 | 2019-11-18 | 联络员备案 |
邵正辉 *** 备案手机:***
|
邵正辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|