序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新余九顺信息咨询服务有限公司 | 59% | 1770.0万人民币 |
2 | 汨罗融科信息合伙企业(普通合伙) | 28% | 840.0万人民币 |
3 | 唐孟辉 | 8% | 240.0万人民币 |
4 | 黎彩霞 | 5% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴冠科
|
|
2 |
黎彩霞
|
|
3 |
唐林辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-23 | 章程备案 |
无
|
2021-02-05新章程
|
2 | 2021-02-23 | 法定代表人变更 |
卢拓
|
吴冠科
|
3 | 2021-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐林辉 [退出]
|
吴冠科 [新增]
|
4 | 2021-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢拓 [退出]
|
唐林辉 [新增]
|
5 | 2020-03-06 | 联络员备案 |
甘小玲 *** 备案手机:***
|
余小青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-05-20 | 股东变更 |
黎彩霞 ,唐林辉 , [退出]唐孟辉 ,汨罗融科信息合伙企业(普通合伙)
|
黎彩霞 ,唐孟辉 ,新余九顺信息咨询服务有限公司 , [新增]汨罗融科信息合伙企业(普通合伙)
|
7 | 2019-05-20 | 章程备案 |
无
|
2019-05-20新章程
|
8 | 2019-05-20 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
9 | 2018-12-17 | 经营期限 |
2014年5月12日 至 2044年5月11日
|
2014年5月12日 至 长期
|
10 | 2018-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周雄 [退出]
|
卢拓 [新增]
|