序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张顶辉 | 34% | 340.0万人民币 |
2 | 钟昔光 | 34% | 340.0万人民币 |
3 | 戴维 | 16% | 160.0万人民币 |
4 | 钟稳 | 16% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟昔光
|
|
2 |
张顶辉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南中鼎盛融商务信息咨询有限公司长沙分公司
|
钟稳 | 2017-11-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-27 | 联络员备案 |
钟昔光 *** 备案手机:***
|
魏佳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-06-04 | 联络员备案 |
钟昔光 *** 备案手机:***
|
钟昔光 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-03-22 | 法定代表人变更 |
张顶辉
|
钟昔光
|
4 | 2018-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟昔光 [退出]
|
张顶辉 [新增]
|
5 | 2018-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张顶辉 [退出]
|
钟昔光 [新增]
|