序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周毅 | 49% | 274.4万人民币 |
2 | 刘红 | 41% | 229.6万人民币 |
3 | 苏铃扉 | 10% | 56.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周毅
|
|
2 |
苏铃扉
|
|
3 |
刘红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李雪渊 [退出]
|
刘红 [新增]
|
2 | 2020-06-10 | 财务负责人 |
王珂 ***
|
周毅 ***
|
3 | 2020-06-10 | 股东变更 |
李雪渊 , [退出]苏铃扉 ,周毅 ,左新林 [退出]
|
刘红 , [新增]苏铃扉 ,周毅
|
4 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
王珂 *** 备案手机:***
|
周毅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-12-16 | 法定代表人变更 |
王珂
|
周毅
|
6 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王珂 [退出]
|
周毅 [新增]
|
7 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏铃扉 [退出]
|
李雪渊 [新增]
|
8 | 2019-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周毅 [退出]
|
苏铃扉 [新增]
|
9 | 2019-12-16 | 股东变更 |
李雪渊 ,苏铃扉 ,周毅 ,左新林
|
李雪渊 ,苏铃扉 ,周毅 ,左新林
|
10 | 2019-10-25 | 股东变更 |
苏铃扉 ,王珂 , [退出]周毅 ,左新林
|
李雪渊 , [新增]苏铃扉 ,周毅 ,左新林
|