序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘剑文 | 51% | 510万人民币 |
2 | 陈鸽羽 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈鸽羽
|
|
2 |
刘剑文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎培 [退出]
|
陈鸽羽 [新增]
|
2 | 2019-03-01 | 法定代表人变更 |
黎培
|
陈鸽羽
|
3 | 2019-03-01 | 章程备案 |
无
|
2019-02-28新章程
|
4 | 2019-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
伍小雪 [退出]
|
陈鸽羽 [新增]
|
5 | 2019-03-01 | 股东变更 |
段细良 , [退出]黎培 , [退出]盛姣 , [退出]伍小雪 [退出]
|
陈鸽羽 , [新增]刘剑文 [新增]
|
6 | 2019-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盛姣 [退出]
|
刘剑文 [新增]
|
7 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
陈鸽羽 备案手机:*****
|
黎培 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-13 | 股东变更 |
陈林凤 , [退出]黎小红 , [退出]盛姣 ,文义杰 [退出]
|
段细良 , [新增]黎培 , [新增]盛姣 ,伍小雪 [新增]
|
9 | 2016-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文义杰 [退出]
|
伍小雪 [新增]
|
10 | 2016-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黎小红 [退出]
|
黎培 [新增]
|