序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 虢彪 | 50% | 2500.0万人民币 |
2 | 虢广 | 50% | 2500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
虢彪
|
|
2 |
敖辉华
|
|
3 |
虢广
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 经营范围变更 |
以自有资产进行股权投资、投资管理咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****行票据、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划,技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
以自有资产进行股权投资、投资管理咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****行票据、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划,技术推广;贸易代理;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-05-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-18通过公司章程修正案。
|
3 | 2020-05-07 | 联络员备案 |
陈丽萍 *** 备案手机:***
|
袁丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-09-05 | 章程备案 |
无
|
2017-09-04通过公司新章程。
|
5 | 2017-09-05 | 名称变更 |
湖南佳兴投资有限公司
|
湖南佳兴投资集团有限公司
|
6 | 2017-08-31 | 股东变更 |
邓立平 , [退出]符田 , [退出]胡建华 , [退出]黄端明 [退出]
|
虢彪 , [新增]虢广 [新增]
|
7 | 2017-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄端明 [退出]
|
虢彪 [新增]
|
8 | 2017-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡建华 [退出]
|
敖辉华 [新增]
|
9 | 2017-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
符田 [退出]
|
虢广 [新增]
|
10 | 2017-08-31 | 住所变更 |
长沙市岳麓区金星中路247号佳兴世尊酒店23楼
|
长沙市岳麓区金星中路247号佳兴世尊酒店23楼
|