序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨亮 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 吴忠勇 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨亮
|
|
2 |
吴忠勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-23 | 章程备案 |
无
|
2021-12-10新章程
|
2 | 2021-12-23 | 经营范围变更 |
一类医疗器械、二类医疗器械、积分管理软件研****;电子商务平台的开****建设;信息技术咨询服务;医疗器械技术转让服务;医疗设备租赁服务;卫生消毒用品、劳动防护用品、不锈钢制品、铝合金制品、塑料制品、三类医疗器械、软件批****;一类医疗器械、保健用品、保健品、医疗实验室设备和器具、二类医疗器械、特殊医学用途配方食品、农产品、办公用品、庆典用品、计算机软件销售;日用百货、化妆品及卫生用品、婴儿用品、家用电器及电子产品、营养和保健食品、进口食品、针棉纺织品、日杂、健身器材、日用杂品、厨具卫具及日用杂品、体育用品及器材零售;医疗设备维修;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务;农产品配送;医疗器械技术咨询、交流服务;软件技术转让;软件技术服务;软件服务。(未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;软件开****;软件外包服务;软件销售;医护人员防护用品批****;医护人员防护用品零售;医用口罩批****;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零售;特殊医学用途配方食品销售;信息技术咨询服务;特种劳动防护用品销售;塑料制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售;金属结构销售;日用百货销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;母婴用品销售;办公用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);衡器销售;专用设备修理;仪器仪表销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批****;针纺织品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;食品互联网销售;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
3 | 2019-03-11 | 经营范围变更 |
软件开****;医疗器械技术推广服务;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、软件的批****;计算机软件销售;软件技术转让;软件技术服务;积分管理软件研****;软件服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一类医疗器械、二类医疗器械、积分管理软件研****;电子商务平台的开****建设;信息技术咨询服务;医疗器械技术转让服务;医疗设备租赁服务;卫生消毒用品、劳动防护用品、不锈钢制品、铝合金制品、塑料制品、三类医疗器械、软件批****;一类医疗器械、保健用品、保健品、医疗实验室设备和器具、二类医疗器械、特殊医学用途配方食品、农产品、办公用品、庆典用品、计算机软件销售;日用百货、化妆品及卫生用品、婴儿用品、家用电器及电子产品、营养和保健食品、进口食品、针棉纺织品、日杂、健身器材、日用杂品、厨具卫具及日用杂品、体育用品及器材零售;医疗设备维修;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务;农产品配送;医疗器械技术咨询、交流服务;软件技术转让;软件技术服务;软件服务。(未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-03-11 | 财务负责人 |
彭辉君 ***
|
杨亮 ***
|
5 | 2019-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹克奇 [退出]
|
杨亮 [新增]
|
6 | 2019-03-11 | 股东变更 |
曹克奇 , [退出]吴忠勇 ,杨亮
|
吴忠勇 ,杨亮
|
7 | 2018-03-27 | 股东变更 |
曹克奇 ,肖雪生 , [退出]杨亮
|
曹克奇 ,吴忠勇 , [新增]杨亮
|
8 | 2018-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖雪生 [退出]
|
吴忠勇 [新增]
|
9 | 2018-03-27 | 章程备案 |
无
|
2018-03-27
|