序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘许秋 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘许秋
|
|
2 |
汪玲玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-23 | 章程备案 |
无
|
2020-09-22新章程
|
2 | 2020-09-23 | 地址变更 |
湖南省长沙市芙蓉区解放东路89号天心电子世界29001号房
|
湖南省长沙市芙蓉区定王台街道五一大道766号中天广场31020、31021房(集群注册)
|
3 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘许秋
|
潘许秋
|
4 | 2020-09-23 | 股东变更 |
潘许秋
|
潘许秋
|
5 | 2017-10-18 | 股东变更 |
潘开冬 , [退出]汪玲玲 , [退出]汪艳平 [退出]
|
潘许秋 [新增]
|
6 | 2017-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汪艳平 [退出]
|
潘许秋 [新增]
|
7 | 2017-10-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2017-10-18 | 投资人(股权)变更 |
汪艳平 出资 80万人民币; [退出]汪玲玲 出资 60万人民币; [退出]潘开冬 出资 60万人民币; [退出]
|
潘许秋 出资 200万人民币; [新增]
|
9 | 2017-10-18 | 董事备案 |
汪艳平 [退出]
|
潘许秋 [新增]
|
10 | 2017-10-18 | 章程备案 |
无
|
2017-10-17新章程
|