序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡建兴 | 28% | 160.16万人民币 |
2 | 罗德荣 | 20% | 114.4万人民币 |
3 | 刘祥 | 16% | 91.52万人民币 |
4 | 谢映 | 12% | 68.64万人民币 |
5 | 辜勇 | 12% | 68.64万人民币 |
6 | 吴桂清 | 8% | 45.76万人民币 |
7 | 郭桔芳 | 4% | 22.88万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡建兴
|
|
2 |
刘祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-26 | 章程备案 |
无
|
2021-07-23新章程
|
2 | 2021-07-26 | 经营范围变更 |
电气设备研****、生产、系统集成;应用软件、智能电网技术开****;电控教学实训设备、电气机械设备、计算机软件销售;软件技术服务;电力信息系统的设计、开****、维护;输配电及控制设备、教学专用仪器、通信设备、电子测量仪器、教学用模型及教具制造;智能电网技术咨询;实验室成套设备生产、加工;电控教学实训设备生产、加工;电力工程施工;太阳能光伏电站系统集成;教育咨询;配电网的技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
电气设备的研****、生产、系统集成;应用软件、智能电网技术的开****;电控教学实训设备、电气机械设备、计算机软件、办公用品销售;软件技术服务;电力信息系统的设计、开****、维护;输配电及控制设备、教学专用仪器、通信设备、电子测量仪器、教学用模型及教具的制造;智能电网技术咨询;实验室成套设备生产、加工、耗材的销售、整体规划、设计;电控教学实训设备生产、加工;电力工程、防雷工程专业、安防系统工程的施工;太阳能光伏电站系统集成;教育咨询;配电网的技术咨询;监控系统工程安装服务;通信设施安装工程服务;综合布线;弱电工程总承包;计算机网络系统工程服务;建筑装饰和装修业;建筑装修装饰工程专业承包;工程和技术研究和试验****展。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
3 | 2020-08-19 | 其他事项备案 |
吴桂清 出资 40万人民币;蔡建兴 出资 156万人民币;辜勇 出资 60万人民币;郭桔芳 出资 20万人民币;刘祥 出资 80万人民币;谢映 出资 60万人民币;罗德荣 出资 104万人民币;
|
吴桂清 出资 45.76万人民币;蔡建兴 出资 160.16万人民币;辜勇 出资 68.64万人民币;郭桔芳 出资 22.88万人民币;刘祥 出资 91.52万人民币;谢映 出资 68.64万人民币;罗德荣 出资 114.4万人民币;
|
4 | 2020-08-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-05修改章程第五条、第六条
|
5 | 2020-08-19 | 注册资本变更 |
520万人民币
|
572.000000万人民币( + 10% )
|
6 | 2019-10-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-17修改章程第六条
|
7 | 2019-10-11 | 股东变更 |
蔡建兴 ,辜勇 ,郭桔芳 ,黄守道 , [退出]刘祥 ,罗德荣 ,吴桂清 ,谢映
|
蔡建兴 ,辜勇 ,郭桔芳 ,刘祥 ,罗德荣 ,吴桂清 ,谢映
|
8 | 2019-05-24 | 股东变更 |
蔡建兴 ,辜勇 ,郭桔芳 ,刘祥 ,吴桂清 ,谢映 ,严文交 [退出]
|
蔡建兴 ,辜勇 ,郭桔芳 ,黄守道 , [新增]刘祥 ,罗德荣 , [新增]吴桂清 ,谢映
|
9 | 2019-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
严文交 [退出]
|
蔡建兴 [新增]
|
10 | 2019-05-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-29修改章程第二条、第六条、第二十五条
|