序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁兵 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 张毅 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张婷
|
|
2 |
顾碧华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 股东变更 |
顾碧华 , [退出]袁兵 ,张毅
|
袁兵 ,张毅
|
2 | 2020-07-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-10修改章程第六条、增加第十一章党建内容
|
3 | 2017-02-20 | 股东变更 |
杨宇 , [退出]袁兵
|
顾碧华 , [新增]袁兵 ,张毅 [新增]
|
4 | 2017-02-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-02-07修改原章程第六条
|
5 | 2017-02-20 | 投资人(股权)变更 |
杨宇 出资 200万人民币; [退出]袁兵 出资 300万人民币;
|
袁兵 出资 300万人民币;顾碧华 出资 100万人民币; [新增]张毅 出资 100万人民币; [新增]
|
6 | 2016-10-12 | 股东变更 |
范星亮 , [退出]顾碧华 , [退出]杨宇 ,袁兵
|
杨宇 ,袁兵
|
7 | 2016-10-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-10-11修正章程第六条
|
8 | 2016-10-12 | 投资人(股权)变更 |
杨宇 出资 150万人民币;范星亮 出资 25万人民币; [退出]袁兵 出资 300万人民币;顾碧华 出资 25万人民币; [退出]
|
杨宇 出资 200( + 33.33333% )万人民币;袁兵 出资 300万人民币;
|