序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 负责人变更 |
何立丰 [退出]
|
彭雪琴 [新增]
|
2 | 2021-04-13 | 联络员备案 |
丁杰 *** 备案手机:***
|
但佳佳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-11-26 | 负责人变更 |
黎书达 [退出]
|
何立丰 [新增]
|
4 | 2019-09-27 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
5 | 2018-05-09 | 联络员备案 |
李莎莎 *** 备案手机:***
|
丁杰 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-02 | 负责人变更 |
曾颖杰 [退出]
|
黎书达 [新增]
|
7 | 2014-11-12 | 经营范围 |
凭本企业经营保险业务许可证承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;与国内外保险公司及有关机构建立代理关系和业务往来关系,代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其它相关事宜;与中国太平洋财产保险股份有限公司分支机构建立代理关系和业务往来关系;经中国保险监督管理委员会批准的其它业务。
|
凭本企业经营保险业务许可证承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;与国内外保险公司及有关机构建立代理关系和业务往来关系,代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其它相关事宜;与中国太平洋财产保险股份有限公司分支机构建立代理关系和业务往来关系;经中国保险监督管理委员会批准的其它业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2014-11-12 | 法定代表人变更 |
何绍波
|
曾颖杰
|