序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 立邦投资有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李国栋
|
|
2 |
钟中林
|
|
3 |
邢荣华
|
|
4 |
赵明兴
|
|
5 |
黄楯甯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-09 章程修正案
|
2 | 2021-12-09 | 地址变更 |
长沙市望城经济技术开****区铜官循环工业园花实村村民委员会办公楼三楼329
|
湖南省长沙市望城经济开****区铜官循环经济工业基地华城路360号
|
3 | 2021-06-10 | 监事备案 |
林德 [退出]
|
黄楯甯 [新增]
|
4 | 2021-06-10 | 董事备案 |
邢荣华钟中林陈惠冰 [退出]
|
钟中林赵明兴 [新增]邢荣华
|
5 | 2020-12-25 | 股东变更 |
立邦投资有限公司
|
立邦投资有限公司
|
6 | 2020-12-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
|
有限责任公司(港澳台法人独资)
|
7 | 2020-12-25 | 章程备案 |
无
|
2020-12-23章程备案
|
8 | 2020-12-25 | 注册资本(金)变更 |
5000.000000万人民币
|
5000.000000万人民币
|
9 | 2020-12-25 | 投资总额变更 |
万null
|
5000.000000万人民币
|
10 | 2020-10-30 | 法定代表人变更 |
钟中林
|
李国栋
|