序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈岚 | 95% | 475.0万人民币 |
2 | 周雄 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周雄
|
|
2 |
陈岚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-24 | 联络员备案 |
周雄 *** 备案手机:*****
|
周雄 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-06-17 | 联络员备案 |
周雄 *** 备案手机:***
|
周雄 *** 备案手机:*****
|
3 | 2018-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
童泽芬 [退出]
|
陈岚 [新增]
|
4 | 2018-05-21 | 股东变更 |
陈岚 ,童泽芬 , [退出]周雄
|
陈岚 ,周雄
|
5 | 2018-05-21 | 章程备案 |
无
|
2018-05-16新章程
|
6 | 2018-03-22 | 章程备案 |
无
|
2018-03-16新章程
|
7 | 2018-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈岚 [退出]
|
周雄 [新增]
|
8 | 2018-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周雄 [退出]
|
童泽芬 [新增]
|
9 | 2018-03-22 | 法定代表人变更 |
陈岚
|
周雄
|
10 | 2018-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
童泽芬 [退出]
|
周雄 [新增]
|