序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙会清 | 55% | 550万人民币 |
2 | 李峰 | 24% | 240万人民币 |
3 | 万一兵 | 16% | 160万人民币 |
4 | 湖南戴斯光电有限公司 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙会清
|
|
2 |
万一兵
|
|
3 |
李峰
|
|
4 |
肖辉平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 清算组备案 |
成员:李峰;成员:万一兵;成员:唐凌;负责人:龙会清;
|
成员:万一兵;成员:李峰;负责人:龙会清;
|
2 | 2020-12-31 | 联络员备案 |
周湘宁 *** 备案手机:***
|
谢岳典 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-07-01 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:龙会清;成员:李峰;成员:万一兵;成员:唐凌;
|
4 | 2016-07-01 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:龙会清;成员:李峰;成员:万一兵;成员:唐凌;
|
5 | 2016-05-09 | 联络员备案 |
李怀源 备案手机:*****
|
周湘宁 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2015-10-30 | 股东变更 |
湖南戴斯光电有限公司 ,李峰 ,龙会清 ,万一兵
|
湖南戴斯光电有限公司 ,李峰 ,龙会清 ,万一兵
|
7 | 2015-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴明生 [退出]
|
肖辉平 [新增]
|
8 | 2015-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祁剑峰 [退出]吴秀榕 [退出]李峰梁小生 [退出]万一兵龙会清
|
李峰万一兵龙会清
|
9 | 2015-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李峰万一兵 [退出]
|
李峰
|
10 | 2015-10-30 | 财务负责人 |
|
李峰
|