序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-16 | 财务负责人 |
刘传飞 ***
|
李洁珂 ***
|
2 | 2018-01-16 | 联络员备案 |
刘传飞 *** 备案手机:***
|
李洁珂 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-06-16 | 负责人变更 |
金德喜 [退出]
|
刘学进 [新增]
|
4 | 2016-06-16 | 财务负责人 |
刘传飞
|
刘传飞
|
5 | 2016-06-16 | 经营场所变更 |
长沙市建湘南路154号天心城市花园20楼GF座
|
长沙市雨花区新建东路35号阳光锦城1栋709
|
6 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
李娟 备案手机:*****
|
刘传飞 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-14 | 财务负责人 |
|
刘传飞
|
8 | 2016-06-14 | 经营场所变更 |
长沙市建湘南路154号天心城市花园20楼GF座
|
长沙市建湘南路154号天心城市花园20楼GF座
|
9 | 2016-06-14 | 负责人变更 |
金德喜
|
金德喜
|
10 | 2014-07-01 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局芙蓉分局
|