序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨宏 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨宏
|
|
2 |
龚晓务
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
陈思思 *** 备案手机:***
|
陈思思 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-13 | 联络员备案 |
陈思思 *** 备案手机:***
|
陈思思 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-12 | 联络员备案 |
陈思思 *** 备案手机:***
|
陈思思 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
龚晓务 *** 备案手机:***
|
陈思思 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-09-26 | 联络员备案 |
龚晓务 *** 备案手机:***
|
龚晓务 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
龚晓务 *** 备案手机:***
|
龚晓务 *** 备案手机:*** (网上办理)
|