序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈立波 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤军
|
|
2 |
蒋茜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 章程备案 |
无
|
2022-04-12新章程
|
2 | 2022-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈立波 [退出]
|
汤军 [新增]
|
3 | 2022-04-13 | 法定代表人变更 |
陈立波
|
汤军
|
4 | 2020-08-20 | 股东变更 |
陈立波
|
陈立波
|
5 | 2020-08-20 | 章程备案 |
无
|
2020-08-19新章程
|
6 | 2020-08-20 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
200.000000万人民币( - 80% )
|
7 | 2020-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋茜
|
蒋茜
|
8 | 2020-05-21 | 法定代表人变更 |
汤军
|
陈立波
|
9 | 2020-05-21 | 股东变更 |
汤军 [退出]
|
陈立波 [新增]
|
10 | 2020-05-21 | 章程备案 |
无
|
2020-05-20新章程
|