序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋建湘 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋建湘
|
|
2 |
熊军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-29 | 联络员备案 |
蒋建湘 *** 备案手机:***
|
蒋建湘 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-02-08 | 联络员备案 |
蒋建湘 备案手机:*****
|
蒋建湘 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2017-01-10 | 股东变更 |
蒋建湘
|
蒋建湘
|
4 | 2017-01-10 | 注册资本(金)变更 |
100万人民币
|
200.0000万人民币( + 100% )
|
5 | 2017-01-10 | 投资人(股权)变更 |
蒋建湘 出资 100万人民币;
|
蒋建湘 出资 200( + 100% )万人民币;
|
6 | 2016-08-17 | 财务负责人 |
|
谭露
|
7 | 2016-08-17 | 经营范围变更 |
建筑设备的租赁;机械设备、建筑材料、钢管架、龙门架的销售与租赁。(涉及许可和审批的项目,凭许可证或审批文件方可经营)
|
建筑工程机械与设备租赁;起重设备安装服务;提供施工设备服务;机械设备、五金产品及电子产品批****;建材销售;脚手架劳务分包;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-05-05 | 股东变更 |
陈春丽 , [退出]蒋建湘
|
蒋建湘
|
9 | 2016-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋建湘 [退出]
|
熊军 [新增]
|
10 | 2016-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈春丽 [退出]
|
蒋建湘 [新增]
|