序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 禹新耀 | 70% | 140万人民币 |
2 | 阳佩民 | 30% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
禹新耀
|
|
2 |
阳佩民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-14 | 章程备案 |
无
|
2021-04-13股权变更备案、法人变更备案、执行董事变更备案、总经理变更备案、监事变更备案、
|
2 | 2021-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗丰 [退出]
|
禹新耀 [新增]
|
3 | 2021-04-14 | 股东变更 |
罗兵兵 , [退出]罗丰 [退出]
|
阳佩民 , [新增]禹新耀 [新增]
|
4 | 2021-04-14 | 法定代表人变更 |
罗丰
|
禹新耀
|
5 | 2021-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗兵兵 [退出]
|
阳佩民 [新增]
|
6 | 2020-10-29 | 联络员备案 |
戴麟懿 *** 备案手机:***
|
高菁 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-05-28 | 联络员备案 |
罗丰 *** 备案手机:***
|
戴麟懿 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-05-28 | 联络员备案 |
戴麟懿 *** 备案手机:***
|
戴麟懿 *** 备案手机:*** (网上办理)
|