序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘敏 | 50% | 101.5万人民币 |
2 | 李志文 | 50% | 101.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘敏
|
|
2 |
李志文
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南三人行教育科技有限公司城南分公司
|
李志文 | 2017-06-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-14 | 清算组备案 |
无
|
负责人:刘敏;成员:李志文;
|
2 | 2018-03-29 | 法定代表人变更 |
李志文
|
刘敏
|
3 | 2018-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘敏
|
4 | 2018-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志文 [退出]
|
刘敏 [新增]
|
5 | 2018-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘敏 [退出]
|
李志文 [新增]
|
6 | 2016-11-29 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2016-11-29 | 经营范围变更 |
教育信息咨询;家庭服务。(涉及行政许可的凭许可证经营)
|
教学设备的研究开****;计算机技术开****、技术服务;教育咨询;教育管理;培训活动的组织;家庭服务;家政服务;心理咨询服务(不含医疗门诊);校园文化设计与建设;商业信息咨询;科技信息咨询服务;软件开****;软件技术服务;信息传输技术的研****及技术推广;消防设施设备维修、保养;消防咨询;消防设备及器材的批****;建筑消防设施检测服务;消防检测技术、消防科技的研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-11-29 | 名称变更 |
长沙三人行教育咨询有限公司
|
湖南三人行教育科技有限公司
|
9 | 2016-11-09 | 股东变更 |
李志文 ,刘敏
|
李志文 ,刘敏
|
10 | 2016-11-09 | 注册资本(金)变更 |
3万人民币
|
203.0000万人民币( + 6666.66667% )
|