序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭胜勇 | 75% | 150.0万人民币 |
2 | 吴丹 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴丹
|
|
2 |
谭胜勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 联络员备案 |
陈梅贵 *** 备案手机:***
|
李思宇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴丹 [退出]
|
谭胜勇 [新增]
|
3 | 2021-06-07 | 章程备案 |
无
|
2021-06-01章程
|
4 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭胜勇 [退出]
|
吴丹 [新增]
|
5 | 2021-06-07 | 法定代表人变更 |
谭胜勇
|
吴丹
|
6 | 2021-05-25 | 联络员备案 |
李敏娜 *** 备案手机:***
|
陈梅贵 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2021-05-25 | 联络员备案 |
陈梅贵 *** 备案手机:***
|
陈梅贵 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁建锡 [退出]
|
谭胜勇 [新增]
|
9 | 2019-12-10 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2019-12-10 | 股东变更 |
梁建锡 , [退出]谭胜勇 ,吴丹
|
谭胜勇 ,吴丹
|