序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢建全 | 100% | 1111.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢建全
|
|
2 |
杨飏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-14 | 章程备案 |
无
|
2020-04-30新章程
|
2 | 2020-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱再玲 [退出]
|
杨飏 [新增]
|
3 | 2019-07-16 | 法定代表人变更 |
谢静
|
谢建全
|
4 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢静 [退出]
|
谢建全 [新增]
|
5 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
朱再玲 *** 备案手机:***
|
杨晓 *****8 备案手机:*** (网上办理)
|