序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何可 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何可
|
|
2 |
郑浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 股东变更 |
何可
|
何可
|
2 | 2022-03-15 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
200.000000万人民币( - 80% )
|
3 | 2022-01-20 | 联络员备案 |
何可 *** 备案手机:***
|
何可 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2022-01-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2022-01-19 | 股东变更 |
北京金企管理咨询有限公司 , [退出]何可
|
何可
|
6 | 2021-03-20 | 联络员备案 |
陆慧 *** 备案手机:***
|
何可 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-08-21 | 名称变更 |
长沙金邦餐饮文化有限公司
|
湖南味到九号餐饮管理有限公司
|
8 | 2019-08-21 | 法定代表人变更 |
郑凯伦
|
何可
|
9 | 2019-08-21 | 财务负责人 |
辛洁 ***
|
伍振烁 ***
|
10 | 2019-07-30 | 股东变更 |
北京金企管理咨询有限公司 ,何可
|
北京金企管理咨询有限公司 ,何可
|