序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄鑫顺子 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄鑫顺子
|
|
2 |
严航
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-10 | 联络员备案 |
彭玲 *** 备案手机:***
|
田贵群 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱金辉 [退出]
|
严航 [新增]
|
3 | 2020-10-12 | 章程备案 |
无
|
2020-10-12公司新章程。
|
4 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
李丽群 *** 备案手机:***
|
彭玲 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-03-02 | 联络员备案 |
黄鑫顺子 *** 备案手机:***
|
李丽群 *** 备案手机:***
|