序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 颜枭 | 69% | 138.0万人民币 |
2 | 刘剑 | 31% | 62.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘剑
|
|
2 |
颜枭
|
|
3 |
颜朝辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 法定代表人变更 |
颜枭
|
刘剑
|
2 | 2022-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颜枭 [退出]
|
刘剑 [新增]
|
3 | 2022-07-15 | 章程备案 |
无
|
2022-05-07第三章法人变更,第六章第二十二条执行董事变更
|
4 | 2022-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘剑 [退出]
|
颜枭 [新增]
|
5 | 2022-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘勇 [退出]
|
颜枭 [新增]
|
6 | 2022-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颜枭 [退出]
|
颜朝辉 [新增]
|
7 | 2022-04-02 | 股东变更 |
刘剑 ,刘勇 , [退出]颜枭
|
刘剑 ,颜枭
|
8 | 2022-04-02 | 章程备案 |
无
|
2022-03-28第三章第六条股东名称变更,出资比例变更,联络员变更。第六章第二十五条和第二十六条法人变更,职权变更。
|
9 | 2022-04-02 | 联络员备案 |
刘勇 *** 备案手机:***
|
颜枭 *** 备案手机:***
|
10 | 2022-04-02 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
颜枭
|