序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄铮 | 99% | 1980万人民币 |
2 | 王振武 | 1% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄铮
|
|
2 |
王振武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-18 | 联络员备案 |
王振武 备案手机:*****
|
尹学红 备案手机:***** (网上办理)
|
2 | 2016-04-07 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:王振武;成员:黄铮;成员:尹学红;
|
3 | 2016-04-07 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:王振武;成员:黄铮;成员:尹学红;
|
4 | 2016-01-05 | 股东变更 |
王德伟 , [退出]王振武
|
黄铮 , [新增]王振武
|
5 | 2016-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王德伟 [退出]
|
王振武 [新增]
|
6 | 2016-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王振武 [退出]
|
黄铮 [新增]
|
7 | 2016-01-05 | 监事备案 |
王德伟 [退出]
|
王振武 [新增]
|
8 | 2016-01-05 | 财务负责人 |
尹学红
|
黄铮
|
9 | 2016-01-05 | 投资人(股权)变更 |
王振武 出资 1980万人民币;王德伟 出资 20万人民币; [退出]
|
王振武 出资 20( - 98.9899% )万人民币;黄铮 出资 1980万人民币; [新增]
|
10 | 2016-01-05 | 章程备案 |
无
|
2015-12-30通过公司新章程
|