序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何德文 | 60% | 30万人民币 |
2 | 刘文彪 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何德文
|
|
2 |
刘文彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
刘谊 *** 备案手机:***
|
何德文 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-01-29 | 法定代表人变更 |
袁英媚
|
何德文
|
3 | 2019-01-29 | 股东变更 |
何德文 ,袁英媚 [退出]
|
何德文 ,刘文彪 [新增]
|
4 | 2019-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁英媚 [退出]
|
何德文 [新增]
|
5 | 2019-01-29 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2019-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何德文 [退出]
|
刘文彪 [新增]
|
7 | 2018-04-17 | 联络员备案 |
袁英媚 *** 备案手机:***
|
刘谊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-03-30 | 联络员备案 |
周敏 *** 备案手机:***
|
袁英媚 *** 备案手机:***
|