序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘新波 | 70% | 3500.0万人民币 |
2 | 李公平 | 30% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘冬铃
|
|
2 |
李公平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-26 | 联络员备案 |
张守仲 *** 备案手机:***
|
郭姣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-11-19 | 财务负责人 |
李公平 ***
|
刘冬铃 ***
|
3 | 2018-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李公平 [退出]
|
刘冬铃 [新增]
|
4 | 2018-11-19 | 法定代表人变更 |
李公平
|
刘冬铃
|
5 | 2018-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘冬铃 [退出]
|
李公平 [新增]
|
6 | 2018-01-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-09章程修正案
|
7 | 2018-01-16 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;建筑劳务分包;电气设备、电线、电缆、电工器材、树、竹、草、矿产品、建材及化工产品、五金产品的批****;机电产品、水泥、苗木的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房屋建筑工程、市政公用工程的施工;电气设备、电线、电缆、电工器材、树、竹、草、矿产品、建材及化工产品、五金产品的批****;机电产品、水泥、苗木的销售;招牌制作;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|