序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长沙理工大学 | 99.9831% | 7098.8万人民币 |
2 | 刘建明 | 0.0169% | 1.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海樑
|
|
2 |
刘昌忠
|
|
3 |
唐忠旺
|
|
4 |
李志源
|
|
5 |
邓和平
|
|
6 |
吴义虎
|
|
7 |
郭安明
|
|
8 |
闾开军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南华达工程有限公司泸溪县分公司
|
徐笛 | 2021-12-17 |
2 |
湖南华达工程有限公司西藏分公司
|
陈尚烽 | 2021-06-10 |
3 |
湖南华达工程有限公司慈利县分公司
|
王敏 | 2020-10-27 |
4 |
湖南华达工程有限公司泸溪分公司
|
王敏 | 2018-11-22 |
5 |
湖南华达工程有限公司怀化市洪江区分公司
|
彭锋 | 2018-11-15 |
6 |
湖南华达工程有限公司株洲分公司
|
彭锋 | 2018-10-29 |
7 |
湖南华达工程有限公司永顺县分公司
|
闾开军 | 2018-05-25 |
8 |
湖南华达工程有限公司保靖县分公司
|
闾开军 | 2018-05-23 |
9 |
湖南华达工程有限公司靖州县分公司
|
王敏 | 2018-05-08 |
10 |
湖南华达工程有限公司广东分公司
|
林季杨 | 2018-05-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-15 | 股东变更 |
长沙理工大学 ,邓和平 , [退出]贺坚 , [退出]黄兆 , [退出]李彬 , [退出]刘昌忠 , [退出]刘建明 ,刘亮 , [退出]罗丽香 , [退出]彭锋 , [退出]彭宇文 , [退出]王敏 , [退出]王全胜 , [退出]曾涛 , [退出]张力辉 , [退出]闾开军 [退出]
|
长沙理工大学 ,刘建明
|
2 | 2022-04-15 | 章程备案 |
无
|
2022-04-13公司新章程
|
3 | 2022-03-02 | 联络员备案 |
郭安明 *** 备案手机:***
|
涂亚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭安明葛邦科 [退出]吴义虎
|
吴义虎郭安明闾开军 [新增]
|
5 | 2019-11-07 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
长沙理工大学;葛邦科; [退出]刘昌忠;曾涛;刘亮;闾开军;王敏;李彬;贺坚;王全胜;刘建明;张力辉;邓和平;彭锋;黄兆;罗丽香;
|
长沙理工大学;刘昌忠;曾涛;刘亮;闾开军;王敏;李彬;贺坚;王全胜;刘建明;张力辉;邓和平;彭锋;黄兆;彭宇文; [新增]罗丽香;
|
6 | 2019-11-07 | 股东变更 |
长沙理工大学 ,邓和平 ,葛邦科 , [退出]贺坚 ,黄兆 ,李彬 ,刘昌忠 ,刘建明 ,刘亮 ,罗丽香 ,彭锋 ,王敏 ,王全胜 ,曾涛 ,张力辉 ,闾开军
|
长沙理工大学 ,邓和平 ,贺坚 ,黄兆 ,李彬 ,刘昌忠 ,刘建明 ,刘亮 ,罗丽香 ,彭锋 ,彭宇文 , [新增]王敏 ,王全胜 ,曾涛 ,张力辉 ,闾开军
|
7 | 2019-11-07 | 章程备案 |
无
|
2019-10-29章程备案。
|
8 | 2018-12-25 | 股东变更 |
长沙理工大学 ,邓和平 ,葛邦科 ,贺坚 ,黄兆 ,李彬 ,李海樑 , [退出]刘昌忠 ,刘建明 ,刘亮 ,彭锋 ,王敏 ,王全胜 ,曾涛 ,张峰 , [退出]张力辉 ,闾开军
|
长沙理工大学 ,邓和平 ,葛邦科 ,贺坚 ,黄兆 ,李彬 ,刘昌忠 ,刘建明 ,刘亮 ,罗丽香 , [新增]彭锋 ,王敏 ,王全胜 ,曾涛 ,张力辉 ,闾开军
|
9 | 2018-12-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-04章程修正案备案(股东信息修正)
|
10 | 2018-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐忠旺刘昌忠吴义虎 [退出]孔蔚湘 [退出]李海樑
|
李海樑李志源 [新增]刘昌忠邓和平 [新增]唐忠旺
|