序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐德珍 | 86% | 860万人民币 |
2 | 欧阳文武 | 14% | 140万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
麻鸿鸪
|
|
2 |
唐德珍
|
|
3 |
欧阳文武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-01 | 经营期限 |
2019年1月4日 至 2069年1月3日
|
2019年1月4日 至 长期
|
2 | 2021-04-01 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-30修改章程第三十一条
|
3 | 2019-03-14 | 法定代表人变更 |
唐德珍
|
麻鸿鸪
|
4 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐德珍 [退出]
|
麻鸿鸪 [新增]
|
5 | 2019-03-14 | 联络员备案 |
唐德珍 *** 备案手机:***
|
麻鸿鸪 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-03-14 | 财务负责人 |
唐德珍 ***
|
麻鸿鸪 ***
|
7 | 2019-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
麻鸿鸪 [退出]
|
唐德珍 [新增]
|